INSURANCE PUERTOLLANO 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rosalia de Castro, 7
Código Postal 13500
Municipio Puertollano
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSURANCE PUERTOLLANO 2011 SL
CIF B13527783
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 18/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Luchena Enrique
VINCULACIONES DE INSURANCE PUERTOLLANO 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSURANCE PUERTOLLANO 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Luchena Enrique | Socio Unico | 19/08/2011 | 27/06/2016 |
Molinero Camacho Ivan | Administrador Unico | 05/09/2013 | 27/06/2016 |
Molinero Camacho Ivan | Liquidador Unico | 27/06/2016 | 27/06/2016 |
Garcia Luchena Enrique | Administrador Unico | 19/08/2011 | 05/09/2013 |
ACTOS BORME DE INSURANCE PUERTOLLANO 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 2 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 159, S 8, H CR 21347, I/A 2 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 158, S 8, H CR 21347, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 158, S 8, H CR 21347, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-13
Dirección:C/ ROSALIA DE CASTRO, 7 (PUERTOLLANO)
Comienzo de operaciones:18/07/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:- Agencia de seguros exclusiva; Asesoría Fiscal, contable, laboral y jurídica, y servicios de administración de fincas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 158, S 8, H CR 21347, I/A 1 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-13