INSUR TRAVEL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rincon Dorado, 1
Código Postal 29620
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Razón Social INSUR TRAVEL SA
CIF A29116308
Capital Social 336807.17 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.insurtravel.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSUR TRAVEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSUR TRAVEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otero Vazquez Jose Fernando | Apoderado | 13/01/2009 | 11/02/2021 |
Otero Vazquez Jose Fernando | Apoderado | 11/02/2021 | |
Rueda Vargas Miguel | Administrador Unico | 05/08/2014 | 11/02/2021 |
Rueda Vargas Miguel | Apoderado | 11/02/2021 | |
Rueda Vargas Miguel | Liquidador | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Rueda Vargas Miguel | Administrador Unico | 18/12/2008 | 05/08/2014 |
Martin Galvan Antonio | Administrador Solidario | 18/12/2008 | |
Otero Vazquez Jose Fernando | Administrador Solidario | 18/12/2008 |
ACTOS BORME DE INSUR TRAVEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385, L 4292, F 102, S 8, H MA 3776, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385, L 4292, F 102, S 8, H MA 3776, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385, L 4292, F 102, S 8, H MA 3776, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385, L 4292, F 102, S 8, H MA 3776, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385, L 4292, F 102, S 8, H MA 3776, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-29
Capital Anterior: | 72.121,45 | Euros |
Aumento de capital: | 264.685,72 | Euros |
Capital Actual: | 336.807,17 | Euros |
Porcentaje: | 367,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170, L 83, F 180, S 8, H MA 3776, I/A 12 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170, L 83, F 180, S 8, H MA 3776, I/A 11 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170, L 83, F 180, S 8, H MA 3776, I/A 11 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-29