INSUPANEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Santa Tecla, 2
Código Postal 15570
Municipio Narón
Provincia A Coruña
Razón Social INSUPANEL SL
CIF B70146352
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 09/01/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario GABADI SL
VINCULACIONES DE INSUPANEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSUPANEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABADI SL | Socio Unico | 12/08/2011 | 03/01/2017 |
Llago Hermida Antonio Jose | Administrador Unico | 12/08/2011 | 03/01/2017 |
Llago Hermida Antonio Jose | Administrador Solidario | 12/08/2011 | |
Rodriguez Orro Roberto | Administrador Solidario | 12/08/2011 |
ACTOS BORME DE INSUPANEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 32, S 8, H C 43153, I/A 3 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 32, S 8, H C 43153, I/A 3 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 32, S 8, H C 43153, I/A 3 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- Declaración de la adquisición del carácter unipersonal, porparte de esta Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 31, S 8, H C 43153, I/A 2 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 31, S 8, H C 43153, I/A 2 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 31, S 8, H C 43153, I/A 2 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 31, S 8, H C 43153, I/A 2 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 31, S 8, H C 43153, I/A 2 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15