INSULAR TEXTILIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Modem, 17
Código Postal 35220
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Razón Social INSULAR TEXTILIA SL
CIF B35033349
Capital Social 176543.07 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor Barber Guerra Miguel Angel
VINCULACIONES DE INSULAR TEXTILIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSULAR TEXTILIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barber Guerra Miguel Angel | Auditor | 05/02/2021 | 11/03/2021 |
Sananes Gabizon Carlos | Administrador Mancomunado | 05/11/2014 | 11/03/2021 |
Sananes Sangros Susana | Administrador Mancomunado | 23/01/2019 | 11/03/2021 |
Suarez Marrero Maria Dolores | Auditor Suplente | 05/02/2021 | 11/03/2021 |
Sananes Haserfaty Moises | Administrador Mancomunado | 05/11/2014 | 23/01/2019 |
Sananes Gabizon Carlos | Administrador Solidario | 28/09/2012 | 05/11/2014 |
Sananes Haserfaty Moises | Administrador Solidario | 28/09/2012 | 05/11/2014 |
Sananes Haserfaty Moises | Administrador Unico | 29/10/2010 | 28/09/2012 |
Sananes Barchilon Jacob | Administrador Solidario | 29/10/2010 | |
Sananes Hachuel Leon | Administrador Solidario | 29/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSULAR TEXTILIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 189, S 8, H GC 7751, I/A 31 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 189, S 8, H GC 7751, I/A 31 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-35
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 189, S 8, H GC 7751, I/A 30 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-35
- Renumeración de las participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 189, S 8, H GC 7751, I/A 29 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 189, S 8, H GC 7751, I/A 29 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-35
Capital Anterior: | 300.550,00 | Euros |
Disminución de capital | 124.006,93 | Euros |
Capital Actual: | 176.543,07 | Euros |
Porcentaje: | 41,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 189, S 8, H GC 7751, I/A 29 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-35
- Otras modificaciones estatutarias: 11 bis. Referente a la asistencia y el voto.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 188, S 8, H GC 7751, I/A 28 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 188, S 8, H GC 7751, I/A 28 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 188, S 8, H GC 7751, I/A 28 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Modificación de los artículos 7º, 13º, 16º, 17º, 18º, 22º y Disposición Final y la Inclusión de los Artículos 7º Bis, 7º Ter, 7º Quater, 7º Quintus, 7º Sextus y 20º Bis de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 77, S 8, H GC 7751, I/A 27 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-35