INSTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Pere, 10
Código Postal 17853
Municipio Tortellà
Provincia Girona
Razón Social INSTOR SL
CIF B17152927
Capital Social 3906.5 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domenec Reixach Pararols | Presidente | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Domenec Reixach Pararols | Consejero Delegado | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Domenec Reixach Pararols | Consejero | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Domenec Reixach Pararols | Liquidador | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
Joaquim Reixach Fabrega | Apoderado Solidario | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Joaquim Reixach Fabrega | Consejero | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Maria Teresa Fabega Quintana | Secretario | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Maria Teresa Fabega Quintana | Consejero | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Miquel Reixach Fabrega | Apoderado Solidario | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
Miquel Reixach Fabrega | Consejero | 16/03/2009 | 26/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 221, S 8, H GI 3383, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 221, S 8, H GI 3383, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 221, S 8, H GI 3383, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 221, S 8, H GI 3383, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 221, S 8, H GI 3383, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Capital Anterior: | 9.015,00 | Euros |
Disminución de capital | 5.108,50 | Euros |
Capital Actual: | 3.906,50 | Euros |
Porcentaje: | 56,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 220, S 8, H GI 3383, I/A 8 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-17
- Plazo Administradores: INDEFINIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 219, S 8, H GI 3383, I/A 7 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-17