INSTITUTS ODONTOLOGICS DEL EIX SL - EXTINGUIDA
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social INSTITUTS ODONTOLOGICS DEL EIX SL
CIF B61364311
Actividad Actividades odontológicas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bejarano Calabuig Domingo
VINCULACIONES DE INSTITUTS ODONTOLOGICS DEL EIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTS ODONTOLOGICS DEL EIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejarano Calabuig Domingo | Administrador Unico | 09/03/2017 | 06/03/2018 |
Garrido Lopez Jose Maria | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | 06/03/2018 |
Sans Huecas Luis | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | 06/03/2018 |
Bagur Lopez Jaime Carlos | Administrador Unico | 16/11/2015 | 09/03/2017 |
Aventin Mata Ana Belen | Apoderado | 07/07/2011 | 16/11/2015 |
Garcia Garcia Estela | Apoderado | 07/07/2011 | 16/11/2015 |
Sole Flores Naila | Administrador Solidario | 06/02/2015 | 16/11/2015 |
Sole Olive Juan | Administrador Solidario | 06/02/2015 | 16/11/2015 |
Almar Bosch Josep | Secretario | 07/07/2011 | 06/02/2015 |
Almar Bosch Josep | Consejero | 07/07/2011 | 06/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTS ODONTOLOGICS DEL EIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 26, S 8, H B 164685, I/A 19 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 25, S 8, H B 164685, I/A 18 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 25, S 8, H B 164685, I/A 18 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 24, S 8, H B 164685, I/A 17 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 23, S 8, H B 164685, I/A 16 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 23, S 8, H B 164685, I/A 15 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 23, S 8, H B 164685, I/A 14 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 23, S 8, H B 164685, I/A 14 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 23, S 8, H B 164685, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42723 , F 23, S 8, H B 164685, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08