INSTITUTS ODONTOLOGICS DE LA MEDITERRANIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llibertat, 89
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Razón Social INSTITUTS ODONTOLOGICS DE LA MEDITERRANIA SL
CIF B64099948
Capital Social 333200.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 02/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bejarano Calabuig Domingo
VINCULACIONES DE INSTITUTS ODONTOLOGICS DE LA MEDITERRANIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTS ODONTOLOGICS DE LA MEDITERRANIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejarano Calabuig Domingo | Administrador Unico | 09/03/2017 | 06/03/2018 |
Garrido Lopez Jose Maria | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | 06/03/2018 |
Sans Huecas Luis | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | 06/03/2018 |
Bagur Lopez Jaime Carlos | Administrador Unico | 16/11/2015 | 09/03/2017 |
Aventin Mata Ana Belen | Apoderado | 07/07/2011 | 16/11/2015 |
Garcia Garcia Estela | Apoderado | 07/07/2011 | 16/11/2015 |
Sole Flores Naila | Administrador Solidario | 06/02/2015 | 16/11/2015 |
Sole Olive Juan | Administrador Solidario | 06/02/2015 | 16/11/2015 |
Almar Bosch Josep | Secretario | 07/07/2011 | 06/02/2015 |
Almar Bosch Josep | Consejero | 07/07/2011 | 06/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTS ODONTOLOGICS DE LA MEDITERRANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 24, S 8, H B 319943, I/A 13 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 24, S 8, H B 319943, I/A 12 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 24, S 8, H B 319943, I/A 12 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 22, S 8, H B 319943, I/A 11 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 21, S 8, H B 319943, I/A 10 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 21, S 8, H B 319943, I/A 9 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 21, S 8, H B 319943, I/A 8 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 21, S 8, H B 319943, I/A 8 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 21, S 8, H B 319943, I/A 7 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38275 , F 21, S 8, H B 319943, I/A 7 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08