INSTITUTO RADIOLOGICO DE TOMODENSITOMETRIA DRA C R GUIRADO SLP - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INSTITUTO RADIOLOGICO DE TOMODENSITOMETRIA DRA C R GUIRADO SLP
CIF B61395612
Capital Social 8963.78 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INSTITUTO RADIOLOGICO DE TOMODENSITOMETRIA DRA C R GUIRADO SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO RADIOLOGICO DE TOMODENSITOMETRIA DRA C R GUIRADO SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala March Jordi | Administrador Mancomunado | 18/02/2016 | 23/11/2017 |
Florensa Suriñach Adolfo | Administrador Mancomunado | 18/02/2016 | 23/11/2017 |
Rodriguez Guirado Maria Del Carmen | Administrador Unico | 18/02/2016 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO RADIOLOGICO DE TOMODENSITOMETRIA DRA C R GUIRADO SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 53, S 8, H B 166833, I/A 8 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35379 , F 53, S 8, H B 166833, I/A 8 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
- INCORPORACION DE LAS NUEVAS SOCIAS NO PROFESIONALES, LAS ENTIDADES "LEGNA 2011 SL" Y "RESTUAR PLUS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 168, S 8, H B 166833, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.953,78 | Euros |
Capital Actual: | 8.963,78 | Euros |
Porcentaje: | 197,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 168, S 8, H B 166833, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 168, S 8, H B 166833, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 168, S 8, H B 166833, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
- SEPARACION DE MARIA DEL CARMEN Y FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ GUIRADO Y ADMISION DE JORDI CATALA MARCH,JORGE SALMERON PINTOS,MIGUEL ROGER MARTINEZ Y ADOLFO FLORENSA SURIÑACH,TODOS ELLOS SOCIOS PROFESIONALES.CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29959 , F 168, S 8, H B 166833, I/A 5 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08