INSTITUTO ORL ALONSO S. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 142
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INSTITUTO ORL ALONSO S. SL
CIF B84996156
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 14/02/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INSTITUTO ORL ALONSO S. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO ORL ALONSO S. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Sanchez Josefa | Administrador Solidario | 28/09/2021 | |
Alonso Sanchez Josefa | Liquidador Solidario | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
Alonso Seco Antonio | Liquidador Solidario | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
Perez Nadal Pedro Antonio | Administrador Solidario | 19/01/2016 | 28/09/2021 |
Alonso Kosinski Daniel | Administrador Solidario | 25/07/2014 | 20/05/2016 |
Alonso Seco Antonio | Administrador Solidario | 25/07/2014 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO ORL ALONSO S. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 5 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 5 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 5 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 5 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 5 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 4 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 198, S 8, H M 429112, I/A 3 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 197, S 8, H M 429112, I/A 2 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23900 , F 197, S 8, H M 429112, I/A 2 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28