INSTITUTO EUROPEO DEL DOLOR ARTICULAR SL - EXTINGUIDA
Razón Social INSTITUTO EUROPEO DEL DOLOR ARTICULAR SL
CIF B66101155
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 02/08/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSTITUTO EUROPEO DEL DOLOR ARTICULAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO EUROPEO DEL DOLOR ARTICULAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOIBERICA SA | Administrador Unico | 06/03/2015 | 07/12/2017 |
BIOIBERICA SA | Liquidador | 07/12/2017 | 07/12/2017 |
Escaich Ferrer Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2016 | 07/12/2017 |
Kurt Stoffel | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2016 | 07/12/2017 |
Leon Martin Pere | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2016 | 07/12/2017 |
Morales Garcia Purificacion | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2016 | 07/12/2017 |
Ribas Maynou Josep | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2016 | 07/12/2017 |
Vidal Maragall Jorge Maria | REPR.143 RRM | 27/10/2016 | 07/12/2017 |
Vidal Maragall Jorge Maria | REPR.143 RRM | 07/12/2017 | 07/12/2017 |
Escaich Ferrer Jose | REPR.143 RRM | 06/03/2015 | 27/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO EUROPEO DEL DOLOR ARTICULAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 112, S 8, H B 442453, I/A 8 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 112, S 8, H B 442453, I/A 8 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 112, S 8, H B 442453, I/A 8 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 112, S 8, H B 442453, I/A 7 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 112, S 8, H B 442453, I/A 7 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 111, S 8, H B 442453, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 111, S 8, H B 442453, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 110, S 8, H B 442453, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 110, S 8, H B 442453, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO: BIOIBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43945 , F 109, S 8, H B 442453, I/A 4 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08