INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quintana, 2
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO SL
CIF B83028969
Capital Social 2381162.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL
VINCULACIONES DE INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez-palacios Fernandez Ana-esperanza | Liquidador | 01/10/2018 | 14/11/2018 |
LORETO MUTUA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Socio Unico | 16/01/2009 | 14/11/2018 |
Alonso Miranda Pedro | Presidente | 13/02/2014 | 01/10/2018 |
Alonso Miranda Pedro | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2014 | 01/10/2018 |
Alonso Miranda Pedro | Consejero | 13/02/2014 | 01/10/2018 |
Arizcun Sanchez Morate Alvaro | Consejero Delegado Mancomunado | 29/12/2008 | 01/10/2018 |
Arizcun Sanchez Morate Alvaro | Consejero | 29/12/2008 | 01/10/2018 |
Garcia Esteban Eduardo | Vicepresidente | 13/02/2014 | 01/10/2018 |
Garcia Esteban Eduardo | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2014 | 01/10/2018 |
Garcia Esteban Eduardo | Consejero | 13/02/2014 | 01/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO ESPHENIAL FOMENTO INMOBILIARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 32, S 8, H M 285219, I/A 15 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 32, S 8, H M 285219, I/A 14 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 32, S 8, H M 285219, I/A 14 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 32, S 8, H M 285219, I/A 14 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 31, S 8, H M 285219, I/A 13 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 31, S 8, H M 285219, I/A 13 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 31, S 8, H M 285219, I/A 13 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
- LA GESTION DE ACTIVOS POR CUENTA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 31, S 8, H M 285219, I/A 12 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 31, S 8, H M 285219, I/A 11 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16706 , F 31, S 8, H M 285219, I/A 11 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28