INSTITUTO DENTAL DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Feria, 14
Código Postal 11300
Municipio La Línea de la Concepción
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO DENTAL DEL SUR SL
CIF B72118441
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 20/06/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE INSTITUTO DENTAL DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DENTAL DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 05/12/2017 | 04/04/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 05/12/2017 | 04/04/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 05/12/2017 | 04/04/2018 |
LASER 2000 MEDICA SL | Socio Unico | 30/10/2017 | 05/12/2017 |
Aguilar Nicolas Juan | Administrador Solidario | 31/08/2017 | |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 31/08/2017 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO DENTAL DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 5 M (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-11
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 5 M (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-11
- Conforme Artículo 231 del RRM no existen obstáculos registrales para la fusión de las sociedades "Instituto Dental del Sur SL" de éste domicilio por "Universal Laser SL" con domicilio en Málaga, mediante la absorción de la 1ª por la 2ª, habiéndose extendido la nota que preceptúa dicho artículo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 5 M (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 5 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 5 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-11
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 5 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 28, S 8, H CA 37799, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 27, S 8, H CA 37799, I/A 3 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-215-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-11