INSTITUTO DE SANIDAD FEDERICO VARELA SL
Provincia Asturias
Razón Social INSTITUTO DE SANIDAD FEDERICO VARELA SL
CIF B33914797
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/08/2004
Teléfono 902 30 88 40
VINCULACIONES DE INSTITUTO DE SANIDAD FEDERICO VARELA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DE SANIDAD FEDERICO VARELA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Diaz Gisela Maria | Apoderado | 12/03/2013 | 03/11/2021 |
Suarez Alvarez Monica | Apoderado | 14/04/2014 | |
Suarez Alvarez Monica | Apoderado | 17/11/2010 | 12/02/2014 |
Suarez Alvarez Monica | Apoderado | 27/09/2011 | 12/02/2014 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO DE SANIDAD FEDERICO VARELA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 30, S 8, H AS 31166, I/A 8 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 30, S 8, H AS 31166, I/A 7 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 30, S 8, H AS 31166, I/A 6 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 30, S 8, H AS 31166, I/A 5 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 30, S 8, H AS 31166, I/A 4 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 30, S 8, H AS 31166, I/A 3 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-176-33