INSTITUTO DE INVESTIGACION DE MERCADOS CLARIDAE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rufino Gonzalez, 25
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACION DE MERCADOS CLARIDAE SL
CIF B88172861
Capital Social 7500.0 Euros
Fecha de Constitución 02/08/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTITUTO DE INVESTIGACION DE MERCADOS CLARIDAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DE INVESTIGACION DE MERCADOS CLARIDAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Durango Jesus Antonio | Secretario No Consejero | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
Garcia Morate Diego | Consejero | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
Garcia Morate Diego | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
Garcia Morate Diego | Vicepresidente | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
Garcia Quiros Garcia David | Vicesecretario No Consejero | 25/10/2018 | 18/05/2021 |
Picazo Montoya Carlos | Apoderado | 27/11/2020 | 18/05/2021 |
Picazo Montoya Carlos | Liquidador | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
Rodriguez Lama Alberto | Consejero | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
Rodriguez Lama Alberto | Presidente | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
Rodriguez Lama Alberto | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/08/2018 | 18/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO DE INVESTIGACION DE MERCADOS CLARIDAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 65, S 8, H M 677748, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 65, S 8, H M 677748, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 65, S 8, H M 677748, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 65, S 8, H M 677748, I/A 6 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 65, S 8, H M 677748, I/A 5 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el articulo 20 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 64, S 8, H M 677748, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 64, S 8, H M 677748, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 64, S 8, H M 677748, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 64, S 8, H M 677748, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38073 , F 63, S 8, H M 677748, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28