ADVISORS IN SPECIAL PROCESS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ADVISORS IN SPECIAL PROCESS SL
CIF B85384147
Fecha de Constitución 28/02/2008
Nombres Anteriores
- INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS DE PREVENCION Y CALIDAD SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ADVISORS IN SPECIAL PROCESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADVISORS IN SPECIAL PROCESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Fraile Fermin | Apoderado | 10/02/2010 | 18/02/2022 |
Gomez Sanchez Marta Paloma | Administrador Unico | 22/05/2018 | 18/02/2022 |
Gomez Sanchez Marta Paloma | Liquidador | 18/02/2022 | 18/02/2022 |
Tejero Monzon Miguel Angel | Apoderado | 27/01/2010 | 18/02/2022 |
Gomez Sanchez Marta | Administrador Solidario | 26/09/2013 | 22/05/2018 |
Tejero Fernandez Leticia | Administrador Solidario | 26/01/2010 | 22/05/2018 |
Sanchez Rodriguez Maria Luz | Administrador Solidario | 26/09/2013 | |
Tejero Monzon Miguel Angel | Administrador Solidario | 26/01/2010 |
ACTOS BORME DE ADVISORS IN SPECIAL PROCESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 8 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 8 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31390 , F 32, S 8, H M 458216, I/A 8 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25434 , F 143, S 8, H M 458216, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25434 , F 143, S 8, H M 458216, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-28