INSTITUTO DE FORMACION INTERACTIVA SL - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social INSTITUTO DE FORMACION INTERACTIVA SL
CIF B92972066
Capital Social 442355.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Auditor Talavera Gabaldon Abel
VINCULACIONES DE INSTITUTO DE FORMACION INTERACTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DE FORMACION INTERACTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Pendon Maria Jesus | Liquidador | 08/03/2012 | 22/08/2014 |
Talavera Gabaldon Abel | Auditor | 23/02/2011 | 22/08/2014 |
Villanueva Espada Fernando Jose | Administrador Unico | 21/05/2009 | 08/03/2012 |
Garcia Jimenez Luis | Apoderado | 23/12/2008 | 24/10/2011 |
Cruzado Rios Juan Antonio | Presidente | 21/05/2009 | |
Cruzado Rios Juan Antonio | Consejero | 21/05/2009 | |
Gallego Hernandez Eugenio | Consejero | 21/05/2009 | |
Garcia Jimenez Luis | Secretario | 21/05/2009 | |
Garcia Jimenez Luis | Consejero | 21/05/2009 | |
Villanueva Espada Fernando Jose | Consejero Delegado | 21/05/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO DE FORMACION INTERACTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 54, S 8, H MA 99566, I/A 8 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 54, S 8, H MA 99566, I/A 7 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 54, S 8, H MA 99566, I/A 7 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 54, S 8, H MA 99566, I/A 7 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 54, S 8, H MA 99566, I/A 6 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 53, S 8, H MA 99566, I/A 5 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-29
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 342.355,00 | Euros |
Capital Actual: | 442.355,00 | Euros |
Porcentaje: | 342,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587, L 3495, F 53, S 8, H MA 99566, I/A 4 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-29