INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES I.C.M. SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Maria Barbeito, 61
Código Postal 27003
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES I.C.M. SA
CIF A15601560
Actividad Actividades de medicina especializada
Página Web www.e-icm.net
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ATRYS HEALTH SA
Propietario ATRYS HEALTH SA
VINCULACIONES DE INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES I.C.M. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES I.C.M. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Menendez Alfonso | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
ATRYS HEALTH SA | Socio Unico | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
ATRYS HEALTH SA | Administrador Unico | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
Camuñas Caruana Maria Gabriela | Apoderado | 05/05/2021 | 13/01/2022 |
Camuñas Caruna Gabriela | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
De Torres Sanahuja Santiago | Apoderado | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
Gonzalez Roces Severino | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
Gonzalez Roces Severino | Apoderado | 13/08/2013 | 13/01/2022 |
Huch Ginesta Jose Maria | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
Salord Bertran Pedro | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | 13/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES I.C.M. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 61, S 8, H LU 14308, I/A 13 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 61, S 8, H LU 14308, I/A 13 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 62, S 8, H LU 14308, I/A 12 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-27
- C/ MARIA BARBEITO 61 - POLIGONO EMPRESARIAL AS GAN (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 62, S 8, H LU 14308, I/A 11 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-27
- Otras modificaciones estatutarias: El capital social es de DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (202.841,58.E), representado por mil ciento veinticinco (1.125) acciones nominativas de 180,303629 e de valor nominal cada una de ellas, emitidas e impresas, numeradas correlativamente de la 1 a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 54, S 8, H LU 14308, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 57, S 8, H LU 14308, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-27
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 60, S 8, H LU 14308, I/A 10 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-27
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 54, S 8, H LU 14308, I/A 8 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 54, S 8, H LU 14308, I/A 7 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-27
- Otras modificaciones estatutarias: El cargo de administrador es gratuito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 54, S 8, H LU 14308, I/A 7 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-27