INSTITUTO DE CONSULTORIA Y AUDITORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Vicent Màrtir, 16
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO DE CONSULTORIA Y AUDITORIA SL
CIF B96445986
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSTITUTO DE CONSULTORIA Y AUDITORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DE CONSULTORIA Y AUDITORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Selva Roca De Togores Joaquin | Apoderado | 17/08/2010 | 21/04/2021 |
Selva Roca De Togores Joaquin | Administrador Unico | 15/07/2016 | 21/04/2021 |
Selva Roca De Togores Joaquin | Liquidador Unico | 21/04/2021 | 21/04/2021 |
Serratosa Caturla Rafael | Administrador Unico | 15/07/2016 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO DE CONSULTORIA Y AUDITORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 149, S 8, H V 43702, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 149, S 8, H V 43702, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 149, S 8, H V 43702, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 149, S 8, H V 43702, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 149, S 8, H V 43702, I/A 8 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- C/ SAN VICENTE MARTIR 16 PPAL 3 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 148, S 8, H V 43702, I/A 7 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 148, S 8, H V 43702, I/A 7 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 148, S 8, H V 43702, I/A 7 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-46
- Ejecución 2188/15-RI Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia de la sociedad por cuantía de 12.404,95 euros de principal más 2.180,00 euros para intereses y costas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 148, S 8, H V 43702, I/A 6 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-46
- 5º.- La integración laboral en el mercado ordinario de los trabajadores con discapacidad.- 6.- la fabricación, ensamblaje, venta de todo tipo de productos ópticos, y productos de ortopedia.- 7.- Creación, diseño, mantenimiento de páginas Web. 8º.- Actividades de la impresión y artes gráficas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 2607, F 148, S 8, H V 43702, I/A 5 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-46