INSTITUTE FOR SAFE AND SUSTAINABLE CHEMISTRY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lago Van, 10
Código Postal 28032
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTE FOR SAFE AND SUSTAINABLE CHEMISTRY SL
CIF B05285648
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/05/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tickner Joel Aaron
VINCULACIONES DE INSTITUTE FOR SAFE AND SUSTAINABLE CHEMISTRY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTE FOR SAFE AND SUSTAINABLE CHEMISTRY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Gayoso Antonio | Apoderado | 30/11/2021 | 14/06/2024 |
Tickner Joel Aaron | Representante | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
Tickner Joel Aaron | Socio Unico | 29/06/2021 | 14/06/2024 |
Tickner Joel Aaron | Administrador Unico | 29/06/2021 | 14/06/2024 |
ACTOS BORME DE INSTITUTE FOR SAFE AND SUSTAINABLE CHEMISTRY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746223, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746223, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746223, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746223, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746223, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 175, S 8, H M 746223, I/A 2 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 171, S 8, H M 746223, I/A 1 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 171, S 8, H M 746223, I/A 1 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Dirección:C/ LAGO VAN 10 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:13/05/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Investigación, análisis y desarrollo de modelos y estrategias incluyendo facilitación de colaboraciones entre empresas y entidades gubernamentales y no gubernamentales - con el fin de transformar los métodos científicas, políticas publicas y los mercados para acelerar la comercialización
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 171, S 8, H M 746223, I/A 1 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28