INSTEMAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Daganzo de Arriba
Provincia Madrid
Razón Social INSTEMAN SL
CIF B79147153
Actividad Fabricación de cerraduras y herrajes
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Reyes Lisson Mario
VINCULACIONES DE INSTEMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTEMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Herranz Francisco | Apoderado | 26/10/2009 | 05/02/2016 |
Fernandez Escribano Calsina Joaquin | Secretario | 21/08/2009 | 05/02/2016 |
Fernandez Escribano Calsina Joaquin | Consejero | 21/08/2009 | 05/02/2016 |
Molina Tornero Francisco | Auditor Suplente | 07/01/2011 | 05/02/2016 |
Reyes Lisson Mario | Auditor | 07/01/2011 | 05/02/2016 |
Zaina Faisan Gian Francesco | Consejero | 05/02/2016 | |
Zaina Fasan Gian Francesco | Presidente | 21/08/2009 | 05/02/2016 |
Zaina Franca Giovanna | Consejero Delegado | 05/02/2016 | |
Zaina Giovanna | Liquidador | 05/02/2016 | 05/02/2016 |
Zaina Giovanna Macarena | Vicepresidente | 21/08/2009 | 05/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTEMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 191, S 8, H M 69640, I/A 18 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 191, S 8, H M 69640, I/A 18 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 191, S 8, H M 69640, I/A 18 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 191, S 8, H M 69640, I/A 18 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 191, S 8, H M 69640, I/A 17 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 190, S 8, H M 69640, I/A 16 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 190, S 8, H M 69640, I/A 16 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16044 , F 190, S 8, H M 69640, I/A 15 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28