INSTAVIDA-BR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Padre Isla, 24
Código Postal 24002
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTAVIDA-BR SL
CIF B24696007
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/09/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Garcia Borja
VINCULACIONES DE INSTAVIDA-BR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTAVIDA-BR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Garcia Borja | Socio Unico | 26/10/2016 | 08/01/2020 |
Rodriguez Garcia Borja | Administrador Unico | 26/10/2016 | 08/01/2020 |
Rodriguez Garcia Borja | Liquidador | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
ACTOS BORME DE INSTAVIDA-BR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 179, S 8, H LE 24305, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 179, S 8, H LE 24305, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 179, S 8, H LE 24305, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 179, S 8, H LE 24305, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-24
- Autorización al Administrador para ejercer el mismo género de comercio que el que constituye el objeto de la Sociedad constituida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 177, S 8, H LE 24305, I/A 1 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 177, S 8, H LE 24305, I/A 1 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 177, S 8, H LE 24305, I/A 1 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-24
Dirección:C/ PADRE ISLA 24 3 B (LEON)
Comienzo de operaciones:23/09/16
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Código CNAE de la actividad principal: 7490. La Sociedad tiene por objeto: - Prestar servicios de prevención de riesgos profesionales y de prevención en materia de riesgos laborales tanto a personas físicas como jurídicas en territorio español
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 177, S 8, H LE 24305, I/A 1 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-24