INSTALACIONES J SAEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Otger, 7
Código Postal 08917
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social INSTALACIONES J SAEZ SL
CIF B61652319
Actividad Instalaciones eléctricas
VINCULACIONES DE INSTALACIONES J SAEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES J SAEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM CORPORACION CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 14/12/2012 | 19/10/2016 |
Navarro Roura Joan | REP.ADM.CONC | 14/12/2012 | 19/10/2016 |
Saez Cebrian Jordi | Administrador | 13/08/2013 | |
Saez Leiva Jose Mariano | Administrador | 17/04/2012 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES J SAEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 8 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 579/2012, AUTO FIRME DE FECHA 08/09/2016, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 8 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 8 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 579/2012, AUTO FIRME DE FECHA 20/11/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 7 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 6 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 579/2012, AUTO FIRME DE FECHA 23/05/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 6 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 7, S 8, H B 178507, I/A 6 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 579/2012, AUTO FIRME DE FECHA 20/09/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 6, S 8, H B 178507, I/A 5 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 6, S 8, H B 178507, I/A 5 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
- En el BORME no.111/1998 y con referencia 224527 SE RECTIFICA EL APELLIDO DEL ADMINISTRADOR, DONDE SE LEE "SAEZ LLEIVA,MARIANO", DEBE LEERSE "SAEZ LEIVA,MARIANO"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30685 , F 1, S 8, H B 178507, I/A 1 (22/05/1998)
CVE: BORME-A-2012-91-08