INSTALACIONES GALIVEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR FEROS 11 - PARROQUIA DE CACHEIRAS
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social INSTALACIONES GALIVEN SL
CIF B70095641
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 17/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Botana Cao Juan Jose
VINCULACIONES DE INSTALACIONES GALIVEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES GALIVEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botana Cao Juan Jose | Liquidador Unico | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Botana Cao Juan Jose | Socio Unico | 30/03/2010 | 17/01/2018 |
Botana Cao Juan Jose | Administrador Unico | 30/03/2010 | 17/01/2018 |
Botana Cao Juan Jose | Administrador Solidario | 30/03/2010 | |
Tubio Pias Jose Ramon | Administrador Solidario | 30/03/2010 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES GALIVEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-234-15
- LUGAR FEROS 11 - PARROQUIA DE CACHEIRAS (TEO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 2 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "ARTICULO 4.- DOMICILIO SOCIAL.- 1.- Se fija en el Lugar de Feros, nº 11, Parroquia de Cacheiras, Municipio de Teo, - Provincia de A Coruña-, C.P. 15.886. 2.- La Junta General será la competente para decidir lacreación, supresión o traslado de Sucursales"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 2 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 17, S 8, H SC 40652, I/A 2 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-15