INSTALACIONES FRIGOLAN SL
Dirección social POLIG SANSINENEA ERREKA, PARCELA A1.2.5.A1.2.6.
Municipio Zestoa
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INSTALACIONES FRIGOLAN SL
Capital Social 67529.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 15/03/2024
Teléfono 94 389 72 95
Página Web www.frigolan.com
Nombres Anteriores
- INSTALACIONES FRIGOLAN 2024 SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Eizmendi Loriz Gorka
ORGANIGRAMA DE INSTALACIONES FRIGOLAN SL
VINCULACIONES DE INSTALACIONES FRIGOLAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES FRIGOLAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eizmendi Loriz Gorka | Consejero | 30/04/2024 | |
Eizmendi Loriz Gorka | Presidente | 30/04/2024 | |
Gabilondo Mendizabal Manex | Secretario | 30/04/2024 | |
Gabilondo Mendizabal Manex | Consejero | 30/04/2024 | |
Garcia Mandayo Alberto | Consejero | 30/04/2024 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES FRIGOLAN SL
Empresa: INSTALACIONES FRIGOLAN 2024 SL
- INSTALACIONES FRIGOLAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 46688, I/A 3 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
Empresa: INSTALACIONES FRIGOLAN 2024 SL
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 67.529,00 | Euros |
Capital Actual: | 67.529,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 46688, I/A 3 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
Empresa: INSTALACIONES FRIGOLAN 2024 SL
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 46688, I/A 3 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 8269, I/A 16 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 8269, I/A 16 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 8269, I/A 16 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 8269, I/A 16 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 8269, I/A 16 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-20
- REVOCACION DEL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR DE CUENTAS, D. JOSE-ANTONIO MOZO AMANTEGUI, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024, POR CAUSA JUSTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 8269, I/A 15 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-20
Empresa: INSTALACIONES FRIGOLAN 2024 SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3149 , F 62, S 8, H SS 46688, I/A 1 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-20