INSTALACIONES FALOMIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestro Llorens, 22
Código Postal 12004
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social INSTALACIONES FALOMIR SL
CIF B12793824
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Administrador único
Propietario Falomir Ferrare Fabricio
VINCULACIONES DE INSTALACIONES FALOMIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES FALOMIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Falomir Ferrare Fabricio | Administrador Unico | 08/01/2010 | 26/03/2021 |
Falomir Ferrare Fabricio | Socio Unico | 08/01/2010 | 26/03/2021 |
Falomir Ferrare Fabricio | Liquidador | 26/03/2021 | 26/03/2021 |
Gimenez Daras Maria Alegria | Apoderado | 08/01/2010 | 26/03/2021 |
Falomir Ferrare Fabricio | Administrador Solidario | 08/01/2010 | |
Gimenez Daras Maria Alegria | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES FALOMIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 5 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 5 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 5 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 5 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-238-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 4 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 3 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471, L 1033, F 169, S 8, H CS 30015, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12