INSTALACIONES ELECTRICAS MASSOT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Damia Huguet, 5
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS MASSOT SA
CIF A57069809
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS MASSOT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS MASSOT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Massot Fiol Francisca | Consejero | 03/06/2010 | 08/05/2019 |
Serrano Garcia Jose Antonio | Presidente | 03/06/2010 | 08/05/2019 |
Serrano Garcia Jose Antonio | Consejero | 03/06/2010 | 08/05/2019 |
Serrano Massot Victor Manuel | Liquidador | 08/05/2019 | 08/05/2019 |
Serrano Massot Victor Manuel | Secretario | 03/06/2010 | 08/05/2019 |
Serrano Massot Victor Manuel | Consejero Delegado | 03/06/2010 | 08/05/2019 |
Serrano Massot Victor Manuel | Consejero | 03/06/2010 | 08/05/2019 |
Serrano Garcia Jose Antonio | Administrador Unico | 03/06/2010 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES ELECTRICAS MASSOT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 85, S 8, H PM 38034, I/A 6 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 85, S 8, H PM 38034, I/A 6 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 85, S 8, H PM 38034, I/A 6 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-07
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 85, S 8, H PM 38034, I/A 6 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-07
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 85, S 8, H PM 38034, I/A 5 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificación Art. 6º. . Artículo de los estatutos: Modificación Art. 10º.. Artículo de los estatutos: Modificación Art. 16º. . Artículo de los estatutos: Modificación Art. 18º.. Artículo de los estatutos: Modificación Art. 24º. . Artículo de los estatutos:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 84, S 8, H PM 38034, I/A 4 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-07
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 84, S 8, H PM 38034, I/A 4 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 84, S 8, H PM 38034, I/A 4 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-07