INSTALACIONES ELECTRICAS ALBACETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hierbabuena, 9
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS ALBACETE SL
CIF B86263852
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 20/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS ALBACETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS ALBACETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
San Bartolome Picazo Francisco | Liquidador | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
San Bartolome Picazo Francisco | Administrador Unico | 19/01/2012 | 20/01/2014 |
Sanz Lopez Maria Azucena | Administrador Solidario | 31/08/2011 | 19/01/2012 |
Sanz Lopez Oscar | Administrador Solidario | 31/08/2011 | 19/01/2012 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES ELECTRICAS ALBACETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 3 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 3 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 3 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 3 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 32, S 8, H M 524026, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 31, S 8, H M 524026, I/A 1 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Dirección:C/ HIERBABUENA 9 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/07/11
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:INSTALACIONES Y MONTAJES DE TODAS CLASES Y EN TODO TIPO DE EDIFICIOS, EN BAJA Y MEDIA TENSION, ASI COMO LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29104 , F 31, S 8, H M 524026, I/A 1 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28