INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES VERGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Portugal, 1
Código Postal 03770
Municipio El Verger
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES VERGER SL
CIF B54486436
Capital Social 3993.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 15/03/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES VERGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES VERGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alemany Sendra Fernando | Presidente | 16/04/2010 | 02/12/2014 |
Alemany Sendra Fernando | Consejero | 16/04/2010 | 02/12/2014 |
Costa Lopez Oscar Miguel | Secretario | 21/11/2014 | 02/12/2014 |
Costa Lopez Oscar Miguel | Apoderado | 21/11/2014 | 02/12/2014 |
Costa Lopez Oscar Miguel | Consejero | 21/11/2014 | 02/12/2014 |
Periañez Cabrera Juan Salvador | Vicepresidente | 16/04/2010 | 02/12/2014 |
Periañez Cabrera Juan Salvador | Consejero | 16/04/2010 | 02/12/2014 |
Silva Silva Manuel | Liquidador | 02/12/2014 | 02/12/2014 |
Tomas Bagur Fabian | Consejero | 16/04/2010 | 02/12/2014 |
Silva Silva Manuel | Secretario | 16/04/2010 | 21/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES VERGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-03
Apoderado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 113, S 8, H A 121028, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 111, S 8, H A 121028, I/A 1 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-03
Dirección:C/ PORTUGAL 1 - URBANIZACION EL BOTICARI (VERGER (EL))
Comienzo de operaciones:15/03/10
Capital:3.993,00 Euros
Objeto social:Desarrollo y promoción de actividades deportivas y culturales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 111, S 8, H A 121028, I/A 1 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-03