INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA SA - EXTINGUIDA
Municipio Alzira
Provincia Valencia
Razón Social INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA SA
CIF A96871538
Capital Social 445949.42 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altur Pascual Francisco-javier | Consejero | 23/05/2011 | 30/12/2016 |
Hernandez Sala Jose Andres | Liquidador Solidario | 16/02/2016 | 30/12/2016 |
Martinez Araque Ivan | Liquidador Solidario | 16/02/2016 | 30/12/2016 |
Taroncher Pascual Enrique | Liquidador Solidario | 16/02/2016 | 30/12/2016 |
Camarena Costa Francisco Enrique | Consejero | 09/05/2014 | 16/02/2016 |
Furio Perez Albert | Consejero | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
Ginestar Pau Aida | Presidente | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
Ginestar Pau Aida | Consejero | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
Hernandez Sala Jose Andres | Consejero | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
Hernandez Sala Jose Andres | Consejero | 09/05/2014 | 16/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALZIRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 71, S 8, H V 69589, I/A 9 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 71, S 8, H V 69589, I/A 9 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 8 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 8 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 8 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 8 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 7 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 7 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6520, L 3825, F 70, S 8, H V 69589, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-46