INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA DE GRANADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Ronda, 20
Código Postal 18220
Municipio Albolote
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA DE GRANADA SL
CIF B18551408
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreno Manzano Antonio Angel
VINCULACIONES DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA DE GRANADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA DE GRANADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Manzano Antonio Angel | Liquidador | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Moreno Manzano Antonio Angel | Socio Unico | 24/06/2010 | 22/05/2018 |
Moreno Manzano Antonio Angel | Administrador Unico | 24/06/2010 | 22/05/2018 |
Granados Sanchez Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 24/06/2010 | |
Moreno Manzano Antonio Angel | Administrador Mancomunado | 24/06/2010 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA DE GRANADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 7 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 7 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 7 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 7 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-18
- PASEO DE RONDA, 20, BAJO (ALBOLOTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 5 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-18
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 5 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 137, S 8, H GR 17270, I/A 5 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-18