INSTALACIONES CALDERERAS AMBIENTALES SA - EXTINGUIDA
Municipio Talavera de la Reina
Provincia Toledo
Razón Social INSTALACIONES CALDERERAS AMBIENTALES SA
CIF A45488152
Capital Social 84000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INSTALACIONES CALDERERAS AMBIENTALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES CALDERERAS AMBIENTALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Palencia Esteban | Liquidador Solidario | 21/07/2016 | 21/07/2016 |
Fernandez Palencia Esteban | Administrador Solidario | 04/10/2012 | 21/07/2016 |
Perez Fernandez Fernando | Liquidador Solidario | 21/07/2016 | 21/07/2016 |
Perez Fernandez Fernando | Administrador Solidario | 04/10/2012 | 21/07/2016 |
Escobar Fernandez Julian | Presidente | 22/12/2011 | 04/10/2012 |
Escobar Fernandez Julian | Consejero | 22/12/2011 | 04/10/2012 |
Fernandez Palencia Esteban | Secretario | 22/12/2011 | 04/10/2012 |
Fernandez Palencia Esteban | Consejero Delegado | 22/12/2011 | 04/10/2012 |
Fernandez Palencia Esteban | Consejero | 22/12/2011 | 04/10/2012 |
Perez Fernandez Fernando | Vicepresidente | 22/12/2011 | 04/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTALACIONES CALDERERAS AMBIENTALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 215, S 8, H TO 17018, I/A 6 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 215, S 8, H TO 17018, I/A 6 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-45
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 215, S 8, H TO 17018, I/A 6 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 215, S 8, H TO 17018, I/A 6 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-45
- Compraventa y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, quedando excluido el arrendamiento financiero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 215, S 8, H TO 17018, I/A 5 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-45
Capital Anterior: | 126.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 42.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 84.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 215, S 8, H TO 17018, I/A 5 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-45
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 66, S 8, H TO 17018, I/A 4 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 66, S 8, H TO 17018, I/A 4 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-45
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 66, S 8, H TO 17018, I/A 4 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-45