INSTALACIONES AMBOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social INSTALACIONES AMBOS SL
CIF B45525862
VINCULACIONES DE INSTALACIONES AMBOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES AMBOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blazquez Casado Maria Teresa | Liquidador Mancomunado | 14/04/2021 | 18/06/2024 |
Perez Camallonga Juan Enrique | Liquidador Mancomunado | 14/04/2021 | 18/06/2024 |
Parra Gomez-hidalgo Rufino | Administrador Mancomunado | 14/04/2021 | |
Valencia Rodriguez Jorge | Administrador Mancomunado | 14/04/2021 |
ACTOS BORME DE INSTALACIONES AMBOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 19203, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 57, S 8, H TO 19203, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-45
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 57, S 8, H TO 19203, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 57, S 8, H TO 19203, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-54-45