INSTALACION PERAL 19 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 108
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTALACION PERAL 19 SL
CIF B02449304
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX EPSILON SL
VINCULACIONES DE INSTALACION PERAL 19 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACION PERAL 19 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Mascuñan Miguel Angel | Representante | 16/09/2020 | 25/11/2020 |
SONNEDIX EPSILON SL | Socio Unico | 04/12/2019 | 25/11/2020 |
SONNEDIX ESPAÑA SL | Administrador Unico | 16/09/2020 | 25/11/2020 |
Carvajal Isla Adolfo | Representante | 16/09/2020 | |
Domenech Ibañez Martin Victor | Administrador Solidario | 04/12/2019 | 16/09/2020 |
SONNEDIX EPSILON SL | Administrador Solidario | 04/12/2019 | 16/09/2020 |
Fuentes Mendez Miguel Angel | Administrador Solidario | 04/12/2019 | |
Fuentes Mendez Tomas | Administrador Solidario | 04/12/2019 |
ACTOS BORME DE INSTALACION PERAL 19 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 167, S 8, H M 726944, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 167, S 8, H M 726944, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 167, S 8, H M 726944, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40982 , F 167, S 8, H M 726944, I/A 2 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 776, F 205, S 8, H AB 18159, I/A 6 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-02
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 776, F 205, S 8, H AB 18159, I/A 6 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-02
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 776, F 205, S 8, H AB 18159, I/A 6 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 776, F 205, S 8, H AB 18159, I/A 6 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 615, F 120, S 8, H AB 18159, I/A 5 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 615, F 120, S 8, H AB 18159, I/A 5 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-02