INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES TUMEU SL - EXTINGUIDA
Razón Social INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES TUMEU SL
CIF B07862444
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES TUMEU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES TUMEU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Florit Gornes Pedro | Liquidador | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
Florit Gornes Pedro | Socio Unico | 20/02/2012 | 21/12/2023 |
Florit Gornes Pedro | Administrador Unico | 20/02/2012 | 21/12/2023 |
Florit Gornes Pedro | Administrador Solidario | 20/02/2012 | |
Florit Sabater Jesus | Administrador Solidario | 20/02/2012 | |
Sanchez Martinez Samuel | Administrador Solidario | 20/02/2012 |
ACTOS BORME DE INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES TUMEU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 5 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 5 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 5 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 5 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 5 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 4 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 3, S 8, H IM 2109, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07