INSPIRA COMUNICACION GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mirador, 5
Código Postal 43007
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSPIRA COMUNICACION GLOBAL SL
CIF B43972595
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSPIRA COMUNICACION GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSPIRA COMUNICACION GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domingo Mas Narcis | Apoderado | 26/11/2009 | 09/03/2020 |
Tore Pujol Antonio | Liquidador | 09/03/2020 | 09/03/2020 |
Tore Pujol Antonio | Administrador Unico | 17/06/2015 | 09/03/2020 |
Sentis Vila Marc | Administrador Unico | 05/02/2009 | 17/06/2015 |
ACTOS BORME DE INSPIRA COMUNICACION GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-43
- C/ MIRADOR 5D 2º 3& (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 130, S 8, H T 39741, I/A 4 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 127, S 8, H T 39741, I/A 3 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-43