INSPECTORATE ESPAÑOLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Valportillo I, 22
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSPECTORATE ESPAÑOLA SA
CIF A28633600
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martin Bertrand Jacques
Propietario BUREAU VERITAS INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE INSPECTORATE ESPAÑOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSPECTORATE ESPAÑOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Torres Jorge Luis | Apoderado | 20/02/2018 | 09/03/2020 |
BUREAU VERITAS INVERSIONES SL | Socio Unico | 20/05/2014 | 09/03/2020 |
Carmona Rodriguez Silvia | Apoderado | 20/02/2018 | 09/03/2020 |
Carmona Rodriguez Silvia | Apoderado | 09/02/2017 | 09/03/2020 |
Carnacea Guerrero Jose Luis | Apoderado | 10/02/2017 | 09/03/2020 |
Castaño Subirana Beatriz | Apoderado Solidario | 14/08/2014 | 09/03/2020 |
Castaño Subirana Beatriz | Apoderado Mancomunado | 14/08/2014 | 09/03/2020 |
Castaño Subirana Beatriz | Apoderado | 03/05/2017 | 09/03/2020 |
Contreras Cordon Gabino | Apoderado | 09/02/2017 | 09/03/2020 |
De Pablo Garcia Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 14/08/2014 | 09/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSPECTORATE ESPAÑOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 167, S 8, H M 75919, I/A 149 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA DE ESTA SOCIEDAD QUEDANDO EXTINGUIDA Y HABIENDOSE CANCELADO TODOS SUS ASIENTOS POR HABER SIDO ABSORBIDA POR OTRA DE BARCELONA, 'BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING SL', DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 233.2 DEL RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 167, S 8, H M 75919, I/A 149 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
- A los efectos del artículo 231 del RRM, se hace constar que no hay obstáculo registral, para la fusión por absorción de la sociedad Inspectorate Española SA, (sociedad absorbida), por la sociedad Bureau Veritas Inspección y Testing SL (sociedad absorbente)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 167, S 8, H M 75919, I/A148-M (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 167, S 8, H M 75919, I/A 148 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 167, S 8, H M 75919, I/A 147 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 167, S 8, H M 75919, I/A 146 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 166, S 8, H M 75919, I/A 145 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 166, S 8, H M 75919, I/A 144 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 166, S 8, H M 75919, I/A 143 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35181 , F 166, S 8, H M 75919, I/A 143 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28