INSPECTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vallespir, 193
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSPECTA SL
CIF B63074710
Capital Social 17948.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 09/01/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSPECTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSPECTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amoedo Rey Patricia | Administrador Concursal | 09/07/2014 | 28/04/2016 |
Jordi Vitria Marca | Apoderado | 27/12/2012 | 28/04/2016 |
Pere Font Bosch | Apoderado | 27/12/2012 | 28/04/2016 |
Petia Ivanova Radeva | Apoderado | 27/12/2012 | 28/04/2016 |
Font Bosch Pere | REPR.143 RRM | 19/12/2014 | |
Martinez Gonzalez Joan Carles | Consejero | 19/12/2014 | |
OPTALIC SL | Consejero | 19/12/2014 | |
OPTALIC SL | Presidente | 06/02/2014 | 19/12/2014 |
Petia Ivanova Radeva | Secretario | 19/12/2014 | |
Petia Ivanova Radeva | Consejero | 19/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSPECTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 155, S 8, H B 260102, I/A 12 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/10/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 155, S 8, H B 260102, I/A 12 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 155, S 8, H B 260102, I/A 12 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2013, AUTO FIRME DE FECHA 09/02/2015,POR LA QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 155, S 8, H B 260102, I/A 11 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 154, S 8, H B 260102, I/A 10 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2013, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 28/05/2014 Y 03/10/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 154, S 8, H B 260102, I/A 10 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 154, S 8, H B 260102, I/A 10 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 814/2013, AUTO FIRME DE FECHA 27/12/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 173, S 8, H B 260102, I/A 9 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 173, S 8, H B 260102, I/A 9 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 173, S 8, H B 260102, I/A 8 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08