INSITEL LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Usausuaga
Código Postal 48970
Municipio Basauri
Provincia Bizkaia
Razón Social INSITEL LOGISTICA SL
CIF B95738001
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 09/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Maguregui Uria Francisco Javier
VINCULACIONES DE INSITEL LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSITEL LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordon Balmaseda Ivan | Secretario | 31/12/2013 | 03/04/2018 |
Cordon Balmaseda Ivan | Consejero | 31/12/2013 | 03/04/2018 |
Cordon Balmaseda Ivan | Apoderado | 31/12/2013 | 03/04/2018 |
Diaz Lopez Ricardo | Consejero | 31/12/2013 | 03/04/2018 |
Maguregui Uria Francisco Javier | Presidente | 31/12/2013 | 03/04/2018 |
Maguregui Uria Francisco Javier | Consejero | 31/12/2013 | 03/04/2018 |
Cordon Balmaseda Ivan | Administrador Solidario | 28/10/2013 | 31/12/2013 |
Maguregui Uria Francisco Javier | Administrador Solidario | 28/10/2013 | 31/12/2013 |
ACTOS BORME DE INSITEL LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 218, S 8, H BI 63021, I/ACIERR (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 218, S 8, H BI 63021, I/ACIERR (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-48
- C/ USAUSUAGA, POLIGONO INDUSTRIAL ARTUNDUAGA, PABE (BASAURI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 217, S 8, H BI 63021, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 216, S 8, H BI 63021, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-48
- Instalación y mantenimiento de redes electricas y de telecomunicaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 216, S 8, H BI 63021, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 216, S 8, H BI 63021, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 216, S 8, H BI 63021, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 216, S 8, H BI 63021, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 215, S 8, H BI 63021, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-48
Dirección:C/ GREGORIO DE LA REVILLA 11 INTERIOR 3º DCHA (BILBAO)
Comienzo de operaciones:09/10/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:compra venta, suministro y colocación de aparatos electricos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5398 , F 215, S 8, H BI 63021, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-48