INSIGNIA GAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GENERAL SANMARTIN 15 3
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social INSIGNIA GAS SL
CIF B98902810
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/03/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INSIGNIA ENERGIA SL
VINCULACIONES DE INSIGNIA GAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSIGNIA GAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2011 TRESAES SL | Administrador Solidario | 31/03/2021 | 14/10/2022 |
Beaus Climent Antonio | Liquidador Unico | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
Gistau Cosculluela Ignacio | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 14/10/2022 |
Gistau Cosculluela Ignacio | Apoderado Solidario | 10/04/2017 | 14/10/2022 |
INSIGNIA ENERGIA SL | Socio Unico | 31/03/2021 | 14/10/2022 |
INSIGNIA ENERGIA SL | Administrador Solidario | 31/03/2021 | 14/10/2022 |
Marijuan Serrano Luis | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 14/10/2022 |
Monter Soto Angel | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 14/10/2022 |
Perez Antuña Alberto | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | 14/10/2022 |
Perez Antuña Alberto | Apoderado Solidario | 10/04/2017 | 14/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSIGNIA GAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 148, S 8, H V 175668, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 148, S 8, H V 175668, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 148, S 8, H V 175668, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 148, S 8, H V 175668, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 148, S 8, H V 175668, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. La entidad INSIGNIA ENERGIA SL designa como persona física representante a DON LUIS MARIJUAN SERRANO La mercantil 2011 TRESAES SL designa como persona física representante a DON ANGEL MONTER SOTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 147, S 8, H V 175668, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 12 de los Estatutos, en el sentido de que el organo de administración sea retribuido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 147, S 8, H V 175668, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 147, S 8, H V 175668, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 147, S 8, H V 175668, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10266, L 7547, F 147, S 8, H V 175668, I/A 5 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46