INSIGNIA ARAGON SL - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE INSIGNIA ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSIGNIA ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariño Perdiguero Jose Antonio | Apoderado | 03/07/2019 | 05/11/2020 |
EBROSA SA | Administrador Unico | 14/03/2014 | 05/11/2020 |
EBROSA SA | Socio Unico | 14/03/2014 | 05/11/2020 |
Rivera Sanchez-camacho Luis | Apoderado | 03/07/2019 | 05/11/2020 |
Aina Mateo Miguel Angel | Apoderado | 25/03/2014 | 09/07/2019 |
Ariño Perdiguero Jose Antonio | Consejero | 14/03/2014 | |
BANKIA HABITAT SL | Consejero | 14/03/2014 | |
EBROSA SA | Presidente | 03/08/2009 | 14/03/2014 |
EBROSA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/08/2009 | 14/03/2014 |
EBROSA SA | Consejero | 03/08/2009 | 14/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSIGNIA ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 111, S 8, H Z 45369, I/A 18 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 111, S 8, H Z 45369, I/A 18 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 111, S 8, H Z 45369, I/A 18 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 111, S 8, H Z 45369, I/A 18 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-50
- Revocada la facultad 16ª del poder conferido a favor de don José-Antonio Ariño Perdiguero, que consta en la inscripción 15ª de la hoja de la sociedad. Revocada la facultad 16ª del poder conferido a favor de don Luis Rivera Sánchez-Camacho, que consta en la inscripción 14ª de la hoja de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 111, S 8, H Z 45369, I/A 17 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 201, S 8, H Z 45369, I/A 16 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 200, S 8, H Z 45369, I/A 15 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 199, S 8, H Z 45369, I/A 14 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-50
- PASEO INDEPENDENCIA 21 3ª (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 198, S 8, H Z 45369, I/A 13 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-50
Capital Anterior: | 6.619.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.619.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.239.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 198, S 8, H Z 45369, I/A 12 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-50