INSIDE PRODUCCION AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Bravo, 15
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSIDE PRODUCCION AIE
CIF V66673153
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 03/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSIDE PRODUCCION AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSIDE PRODUCCION AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GRAN MIERCOLES PRODUCCIONES SL | Socio Miembr | 17/12/2020 | 08/02/2024 |
Guerra Armas Adrian | Administrador Unico | 18/07/2019 | 08/02/2024 |
Guerra Armas Adrian | Administrador Unico | 04/03/2016 | 08/02/2024 |
Guerra Armas Adrian | Liquidador | 08/02/2024 | 08/02/2024 |
UNION MARTIN SL | Socio | 01/03/2017 | 08/02/2024 |
EL GRAN MIERCOLES PRODUCCIONES SL | Socio | 01/03/2017 |
ACTOS BORME DE INSIDE PRODUCCION AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 113, S 8, H GC 52086, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 113, S 8, H GC 52086, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 113, S 8, H GC 52086, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 113, S 8, H GC 52086, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 113, S 8, H GC 52086, I/A 6 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-35
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 112, S 8, H GC 52086, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-35
- La entidad "Unión Martin, S.L", socio de esta Agrupación vende a la mercantil "Nostromo Pictures, S.L.", una participación de un 99,40% del total de la Agrupación y a la entidad "El Gran Miércoles Producciones, S.L.", una participación de 0,50% de la Agrupación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 112, S 8, H GC 52086, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 112, S 8, H GC 52086, I/A 4 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-35
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 112, S 8, H GC 52086, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 112, S 8, H GC 52086, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-35