INSEMA 1999 SL - EXTINGUIDA
Municipio La Roda
Provincia Albacete
Razón Social INSEMA 1999 SL
CIF B02287209
Capital Social 3078.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INSEMA 1999 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSEMA 1999 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Gomez Angel | Liquidador Mancomunado | 14/12/2020 | 11/10/2021 |
Sevilla Jimenez Victor Jose | Liquidador Mancomunado | 14/12/2020 | 11/10/2021 |
Perez Gomez Angel | Administrador Mancomunado | 23/01/2013 | 14/12/2020 |
Sevilla Jimenez Victor Jose | Administrador Mancomunado | 23/01/2013 | 14/12/2020 |
Perez Gomez Angel | Administrador Solidario | 23/01/2013 | |
Sevilla Jimenez Victor Jose | Administrador Solidario | 23/01/2013 |
ACTOS BORME DE INSEMA 1999 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 177, S 8, H AB 9402, I/A 6 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-02
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 177, S 8, H AB 9402, I/A 6 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 177, S 8, H AB 9402, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-02
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 177, S 8, H AB 9402, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 177, S 8, H AB 9402, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 29º: El cargo de administrador será gratuito.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 176, S 8, H AB 9402, I/A 4 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-02
Capital Anterior: | 192.559,68 | Euros |
Disminución de capital | 189.481,68 | Euros |
Capital Actual: | 3.078,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 176, S 8, H AB 9402, I/A 4 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-02
Capital Anterior: | 63.222,12 | Euros |
Aumento de capital: | 129.337,56 | Euros |
Capital Actual: | 192.559,68 | Euros |
Porcentaje: | 204,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 176, S 8, H AB 9402, I/A 4 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 176, S 8, H AB 9402, I/A 3 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 446, F 176, S 8, H AB 9402, I/A 3 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-02