INSANA INSPIRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vinatea, 13
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSANA INSPIRA SL
CIF B98383144
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INSANA INSPIRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSANA INSPIRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertoglio Simona | Administrador Solidario | 19/12/2011 | 21/02/2014 |
Bertoglio Simona | Liquidador Solidario | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Soada Paolo | Administrador Solidario | 19/12/2011 | 21/02/2014 |
Spada Paolo | Liquidador Solidario | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Bertoglio Simona | Administrador Unico | 07/10/2011 | 19/12/2011 |
ACTOS BORME DE INSANA INSPIRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 142, S 8, H V 145487, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 141, S 8, H V 145487, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Dirección:C/ VINATEA 13 1 B (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:05/10/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: La realización de estrategias de comunicación para las empresas en todos los formatos físicos y digitales posibles, incluyendo todos los procesos de comunicación empresarial. Los servicios informáticos con objeto de confección de programas y soportes digitales, incluido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 141, S 8, H V 145487, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46