INPROENERGY ASSETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 50
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INPROENERGY ASSETS SL
CIF B88287685
Capital Social 18000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/03/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INPROENERGY ASSETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INPROENERGY ASSETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Del Pozo Valentin | Liquidador Solidario | 13/12/2019 | 13/12/2019 |
Franco Del Pozo Valentin | Administrador Solidario | 18/02/2019 | 13/12/2019 |
Martinez Fontecha Jorge | Liquidador Solidario | 13/12/2019 | 13/12/2019 |
Martinez Fontecha Jorge | Administrador Solidario | 18/02/2019 | 13/12/2019 |
ACTOS BORME DE INPROENERGY ASSETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 59, S 8, H M 689029, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 59, S 8, H M 689029, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 59, S 8, H M 689029, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 59, S 8, H M 689029, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 59, S 8, H M 689029, I/A 2 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 57, S 8, H M 689029, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Dirección:C/ CLAUDIO COELLO 50, 1º EXTERIOR IZQUIERDA, DESPA (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/03/19
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:la realización de las siguientes actividades, tanto en España como en otros países: 1..- Promoción, instalación, inversión, explotación, operación, mantenimiento y venta de proyectos basados en energías renovables o de cualquier otro tipo. 2..- Prestación de servicios de consultoría, asesoría..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 57, S 8, H M 689029, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28