INOXGAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Nevera, 13
Código Postal 26006
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social INOXGAR SA
CIF A26011502
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Página Web www.inoxgar.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Reinares Martinez Marino
VINCULACIONES DE INOXGAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INOXGAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Villar Oscar | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2012 | 31/12/2014 |
Garcia Villar Oscar | Consejero | 21/04/2009 | 31/12/2014 |
Garcia Villar Oscar | Miem.Com.Liq | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Garcia Villar Oscar | Consejero | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Melon Saenz-diez Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2012 | 31/12/2014 |
Melon Saenz-diez Guillermo | Secretario | 11/09/2012 | 31/12/2014 |
Melon Saenz-diez Guillermo | Consejero | 11/09/2012 | 31/12/2014 |
Melon Saenz-diez Guillermo | Miem.Com.Liq | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Melon Saenz-diez Guillermo | Secretario | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Melon Saenz-diez Guillermo | Consejero | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INOXGAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 13 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-18-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 13 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-18-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 13 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-16-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 13 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-16-26
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 13 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-16-26
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 11 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-26
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 11 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-26
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 12 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 58, S 8, H LO 2331, I/A 12 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-26