INOX TEGA 080 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Collita, 13
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INOX TEGA 080 SL
CIF B67516294
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 09/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Planas Sauter Jordi
VINCULACIONES DE INOX TEGA 080 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INOX TEGA 080 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 29/03/2022 | 24/02/2023 |
Planas Sauter Jordi | Administrador Unico | 19/12/2022 | 24/02/2023 |
Martinez Parejo Jordi | Administrador Unico | 23/10/2019 | 19/12/2022 |
ACTOS BORME DE INOX TEGA 080 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 68, S 8, H B 540654, I/A 4 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
- CL DE LA COLLITA N.13,PG.IND. MOLI DE LA BASTIDA (RUBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 68, S 8, H B 540654, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 68, S 8, H B 540654, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 68, S 8, H B 540654, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 67, S 8, H B 540654, I/A 2 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MIA MARTINEZ 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 67, S 8, H B 540654, I/A 1 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 67, S 8, H B 540654, I/A 1 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08
Dirección:CL RAMON CASAS 7-9 P.1 PTA.1 (MOLLET DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:09/10/19
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE 4677 COMERCIO AL POR MAYOR DE CHATARRA Y PRODUCTOS DE DESECHO. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR VIA TERRESTRE (OPERADOR DE TRANSPORTE, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47086 , F 67, S 8, H B 540654, I/A 1 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08