INNUENDO TENERIFE SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social C/ CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO - LOCAL 87 PLAYA
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social INNUENDO TENERIFE SL
CIF B76515162
Capital Social 29000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INNUENDO TENERIFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNUENDO TENERIFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crichton Alan Leslie | Administrador Solidario | 17/06/2010 | 27/02/2015 |
Easley Donna | Administrador Solidario | 17/06/2010 | 27/02/2015 |
ACTOS BORME DE INNUENDO TENERIFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 212, S 8, H TF 47388, I/A BAJA (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 212, S 8, H TF 47388, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 207, S 8, H TF 47388, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Dirección:C/ CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO - LOCAL 87 PLAYA (ADEJE)
Comienzo de operaciones:28/05/10
Capital:29.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: El comercio, al mayor o al menor, por correoo por catálogo, de toda clase de artículo de menaje, hogar, re/galo, bisutería, joyería y textiles en general, así como prendas de vestir y tocado. La .importación y exportación de toda clase de subproductos derivados de la i
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 207, S 8, H TF 47388, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38