INNSBRUCK INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INNSBRUCK INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Vazquez Laguna Fernando
VINCULACIONES DE INNSBRUCK INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNSBRUCK INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 13/08/2015 | 12/04/2017 |
Vazquez Laguna Fernando | Consejero Delegado | 21/09/2012 | 12/04/2017 |
Vazquez Laguna Fernando | Presidente | 21/09/2012 | 12/04/2017 |
Vazquez Laguna Fernando | Consejero | 21/09/2012 | 12/04/2017 |
Vazquez Marin Ana Cecilia | Consejero | 26/06/2009 | 12/04/2017 |
Vazquez Marin Ana Cecilia | Consejero | 04/02/2010 | 12/04/2017 |
Vazquez Marin Fernando | Secretario | 21/09/2012 | 12/04/2017 |
Vazquez Marin Fernando | Consejero | 21/09/2012 | 12/04/2017 |
Vazquez Marin Olga Maria | Consejero | 04/02/2010 | 12/04/2017 |
VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SL | Auditor | 21/09/2012 | 12/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNSBRUCK INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32822 , F 224, S 8, H M 288731, I/A 19 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
- CANCELACION de la hoja de la sociedad por haberse inscrito en el Registro de la CNMV su fusión con BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI según resolución de la CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32822 , F 224, S 8, H M 288731, I/A 19 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 101, S 8, H M 288731, I/A 18 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 101, S 8, H M 288731, I/A 18 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 101, S 8, H M 288731, I/A 17 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. REGIMEN SOBRE CONVOCATORIA, CONSTITUCION, ASISTENCIA, REPRESENACION Y CELEBRACION DE LA JUNTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 100, S 8, H M 288731, I/A 16 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 100, S 8, H M 288731, I/A 15 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 100, S 8, H M 288731, I/A 15 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16888 , F 100, S 8, H M 288731, I/A 15 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-137-28