INNOVATEL 3 SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social INNOVATEL 3 SL
CIF B38632162
Capital Social 4175.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNOVATEL 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVATEL 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lecuona Rebollo Carlos | Liquidador | 10/03/2020 | 10/03/2020 |
Lecuona Rebollo Carlos | Administrador Unico | 01/06/2016 | 10/03/2020 |
Lecuona Rebollo Antonio | Administrador Unico | 06/04/2010 | 01/06/2016 |
Rebollo Tejedor Isabel | Administrador Unico | 06/04/2010 |
ACTOS BORME DE INNOVATEL 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 5 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 4 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 4 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.169,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.175,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 50, S 8, H TF 26006, I/A 3 (28/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 49, S 8, H TF 26006, I/A 2 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-38