INNOVADAG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pujades, 350
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOVADAG SL
CIF B66343856
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 24/07/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SEIDOR SA
VINCULACIONES DE INNOVADAG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVADAG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Martinez Andres | Apoderado Solidario | 03/04/2018 | 21/10/2020 |
Benito Martinez Josep | Apoderado Solidario | 03/04/2018 | 21/10/2020 |
Benito Martinez Santiago | REPR.143 RRM | 03/04/2018 | 21/10/2020 |
Benito Montero Anna | Apoderado Solidario | 01/09/2014 | 21/10/2020 |
SEIDOR SA | Administrador Unico | 03/04/2018 | 21/10/2020 |
Santacana Puig David | Administrador Unico | 25/08/2014 | 03/04/2018 |
ACTOS BORME DE INNOVADAG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 187, S 8, H B 456296, I/A 7 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 187, S 8, H B 456296, I/A 7 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: SEIDOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 187, S 8, H B 456296, I/A 6 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 187, S 8, H B 456296, I/A 5 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 186, S 8, H B 456296, I/A 4 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 186, S 8, H B 456296, I/A 3 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 186, S 8, H B 456296, I/A 3 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 186, S 8, H B 456296, I/A 2 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 185, S 8, H B 456296, I/A 1 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08
Dirección:CL PUJADES Num.350 P.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:24/07/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICISO RELACIONADOS CON LA INFORMATICA TALES COMO PROGRAMACION,MANTENIMIENTO,CREACION Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO DE CARACTER INFORMATICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44447 , F 185, S 8, H B 456296, I/A 1 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08